BALCELLS VILASECA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de BALCELLS VILASECA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE BALCELLS VILASECA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVENDEX SANT CUGAT SL | Administrador Mancomunado | 11/10/2021 | |
MASKTUKASA SL | Administrador Unico | 15/04/2014 | |
MASKTUKASA SL | Apoderado | 09/01/2012 |
VINCULACIONES DE BALCELLS VILASECA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALCELLS VILASECA JOSE MARIA
Empresa: ERCIA DE VALORES MOBILIARIOS SICAV
Consejero
- Balcells Vilaseca Carlos
- Balcells Vilaseca Jose Maria
- Balcells Vilaseca Susana
- Balcells Villanueva Lourdes
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Balcells Vilaseca Jose Maria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27093 , F 61, S 8, H M 409394, I/A 38 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-28
Empresa: ERCIA DE VALORES MOBILIARIOS SICAV
Consejero
- Balcells Vilaseca Carlos
- Balcells Vilaseca Jose Maria
- Balcells Vilaseca Susana
- Balcells Villanueva Lourdes
Presidente
Secretario
- Balcells Vilaseca Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27093 , F 61, S 8, H M 409394, I/A 37 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Empresa: PUNT SANT CUGAT SL
Administrador Solidario
- Balcells Vilaseca Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47041 , F 37, S 8, H B 539010, I/A 2 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-08
Empresa: VIVENDEX SANT CUGAT SL
Administrador Mancomunado
- Balcells Vilaseca Jose Maria
- Quintana Ramos Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48010 , F 6, S 8, H B 569377, I/A 1 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-08
Empresa: PUNT SANT CUGAT SL
Administrador Solidario
- Balcells Vilaseca Jose Maria
- Eduardo Sebastian Borgogno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47041 , F 36, S 8, H B 539010, I/A 1 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-08
Empresa: ERCIA DE VALORES MOBILIARIOS SICAV
Consejero
- Balcells Rabanete Magin
- Balcells Vilaseca Carlos
- Balcells Vilaseca Jose Maria
- Balcells Villanueva Lourdes
Presidente
Secretario
- Balcells Vilaseca Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27093 , F 58, S 8, H M 409394, I/A 29 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-28
Empresa: PROMOCIONES MUNMER SL
Administrador Concursal
Consejero Delegado
- ANTIPOLIS CREACIONS SL
- Balcells Vilaseca Jose Maria
- Fernandez Pujades Jorge
- VINCLA SA
Consejero
- ANTIPOLIS CREACIONS SL
- Balcells Vilaseca Jose Maria
- Fernandez Pujades Jorge
- VINCLA SA
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Balcells Vilaseca Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37391 , F 142, S 8, H B 297207, I/A 4 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-08
Empresa: VINCLA SA
Administrador Solidario
- Balcells Vilaseca Carlos
- Balcells Vilaseca Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41148 , F 12, S 8, H B 68556, I/A 24 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-08
Empresa: BALDINA INMUEBLES SL
Administrador Solidario
- Balcells Vilaseca Carlos
- Balcells Vilaseca Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38020 , F 99, S 8, H B 315330, I/A 4 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-08
Empresa: MASKTUKASA SL
Administrador Unico
- Balcells Vilaseca Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42423 , F 51, S 8, H B 407533, I/A 4 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-08
VER MAS ACTOS
Información de BALCELLS VILASECA JOSE MARIA
Mostramos los datos de BALCELLS VILASECA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALCELLS VILASECA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos