BALCELLS ARBOS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de BALCELLS ARBOS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BALCELLS ARBOS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MICFIL IBERICA SL | Administrador Solidario | 28/12/2011 |
VINCULACIONES DE BALCELLS ARBOS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALCELLS ARBOS JOSE MARIA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Balcells Arbos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34749 , F 91, S 8, H M 624991, I/A 6 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-28
Consejero Delegado
Consejero
- Balcells Arbos Jose Maria
- Barco Oca Rafael
- Canovas Mussons Vicente
- ESSENTIUM ENERGIA SL
- Monje Gutierrez Diego
Presidente
Secretario
- Balcells Arbos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34749 , F 88, S 8, H M 624991, I/A 2 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-28
Apoderado
- Balcells Arbos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 182, S 8, H TO 34402, I/A 4 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-45
Consejero Delegado
Consejero
- Balcells Arbos Jose Maria
- Barco Oca Rafael
- Canovas Mussons Vicente
- Fernandez Borrego Carlos Alberto
- Monje Gutierrez Diego
Presidente
Secretario
- Balcells Arbos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 180, S 8, H TO 34402, I/A 1 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-45
Empresa: MICFIL IBERICA SL
Administrador Solidario
- Balcells Arbos Jose Maria
- Puges Bassols Francisco Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42915 , F 37, S 8, H B 418807, I/A 1 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Información de BALCELLS ARBOS JOSE MARIA
Mostramos los datos de BALCELLS ARBOS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALCELLS ARBOS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos