BALBIN POLO CESAR MIGUEL
Informe ejecutivo de BALBIN POLO CESAR MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BALBIN POLO CESAR MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAGONESA DE CABLEADOS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 27/05/2016 |
VINCULACIONES DE BALBIN POLO CESAR MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALBIN POLO CESAR MIGUEL
Empresa: INSTALACIONES BOIRA SL
Apoderado Solidario
- Aguilar Martinez Julian
- Balbin Polo Cesar Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2938 , F 166, S 8, H Z 33587, I/A 9 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-50
Empresa: INSTALACIONES BOIRA SL
Administrador Unico
- Balbin Polo Cesar Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2938 , F 166, S 8, H Z 33587, I/A B (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-50
Administrador Unico
- Balbin Polo Cesar Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185 , F 186, S 8, H Z 60326, I/A 1 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-50
Empresa: INSTALACIONES BOIRA SL
Administrador Unico
- Balbin Polo Cesar Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2938 , F 165, S 8, H Z 33587, I/A 6 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-50
Empresa: INSTALACIONES BOIRA SL
Administrador Solidario
- Aguilar Martinez Julian
- Balbin Polo Cesar Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2938 , F 165, S 8, H Z 33587, I/A 6 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-50
Empresa: INSTALACIONES BOIRA SL
Administrador Solidario
- Aguilar Martinez Julian
- Balbin Polo Cesar Miguel
- Martinez Escobedo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2938 , F 165, S 8, H Z 33587, I/A 4 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-50
Información de BALBIN POLO CESAR MIGUEL
Mostramos los datos de BALBIN POLO CESAR MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALBIN POLO CESAR MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos