BALAZOTE ALES ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de BALAZOTE ALES ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BALAZOTE ALES ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO MONTSERRAT DE FISIOTERAPIA SL | Administrador Unico | 07/06/2013 |
VINCULACIONES DE BALAZOTE ALES ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALAZOTE ALES ANTONIO JESUS
Empresa: CENTRO MONTSERRAT DE FISIOTERAPIA SL
Administrador Unico
- Balazote Ales Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 151, S 8, H AL 37378, I/A 3 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-04
Empresa: CENTRO MONTSERRAT DE FISIOTERAPIA SL
Administrador Unico
- Balazote Ales Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 151, S 8, H AL 37378, I/A 2 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-04
Empresa: CENTRO MONTSERRAT DE FISIOTERAPIA SL
Administrador Unico
- Balazote Ales Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 151, S 8, H AL 37378, I/A 1 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-04
Información de BALAZOTE ALES ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de BALAZOTE ALES ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALAZOTE ALES ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos