BALAS QUINTANA JUAN FCO
Informe ejecutivo de BALAS QUINTANA JUAN FCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALAS QUINTANA JUAN FCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSINESS SERVICES FOR OPERATIONAL SUPPORT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2016 | 12/06/2017 |
BANCO DE SABADELL SA | Apoderado | 09/08/2012 | 14/10/2016 |
VINCULACIONES DE BALAS QUINTANA JUAN FCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALAS QUINTANA JUAN FCO
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45478 , F 216, S 8, H B 436908, I/A 20 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-08
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Allande Penanes Ceferino Angel
- Almagro Bernal Josep
- Almagro Bernal Josep
- Almagro Bernal Josep
- Almagro Bernal Josep
- Alvarez Orozco Marta
- Alvarez Orozco Marta
- Alvarez Orozco Marta
- Alvira Gonzalez Meritxell
- Anton Melgar Margarita
- Aramburu Aliaga Miren Izaskun
- Aranda Bejarano Pedro
- Arias Rubiales Juan Felix
- Balas Quintana Juan Fco
- Criado Ruperez Ana Maria
- Del Castillo Llorente Angel
- Diaz Carbo Pedro
- Diaz Carbo Pedro
- Diaz Carbo Pedro
- Diaz Carbo Pedro
- Diaz Carbo Pedro
- Diaz Galindo Antonio
- Escolano Hortelano Juan Ramon
- Esparcia Aguilar Sonia
- Estepa Peña Manuel
- Estepa Peña Manuel
- Fernandez Alonso Juan Manuel
- Fernandez Lozano Miguel Angel
- Galofre Lopez Josep Antoni
- Garriga Romeu Jaime
- Garriga Romeu Jaume
- Gisbert Martinez Maria Jose
- Gisbert Martinez Maria Jose
- Gomez -rodulfo Silos Francisco Jose
- Gonzalez Aguilar Maria Del Rosario
- Guardia Aura Olga
- Ibaceta Porque Pablo
- Macho Peña Juan Carlos
- Martinez Armengol Tomas Rafael
- Martinez Mendiluze Jon Karlos
- Martinez Santos Julia
- Martorell Esteve Esteve
- Mejias Nogales Manuel Carlos
- Melguizo Rubio Fernando
- Menendez Garcia Jose Ignacio
- Mira Requena Rafael
- Monte Boquet Augusto
- Moreno De La Fuente Maria De La Soledad
- Moreno Galindo Rosa
- Navo Cordovilla Jose
- Nieves Nuño Francisco
- Palacio Garcia Rafael M
- Palacio Garcia Rafael M
- Palacio Garcia Rafael Maria
- Palacio Garcia Rafael Maria
- Pares Menes Agustin
- Poyatos Alonso Monica
- Puente Sanchez Cueto Francisco
- Rasqui Camps Jorge
- Rato Rionda Jose Luis
- Rivas Tejon M Rosa
- Roca Garcia Jaume
- Roiz Rodriguez Jose Luis
- Roiz Rodriguez Jose Luis
- Roiz Rodriguez Jose Luis
- Roiz Rodriguez Jose Luis
- Roiz Rodriguez Jose Luis
- Roiz Rodriguez Jose Luis
- Roiz Rodriguez Jose Luis
- Serralta Ivorra Silvia
- Sole Garriga Josep
- Sole Garriga Josep
- Suarez Artime Manuel Abilio
- Suarez Lopez Antonio
- Suarez Lopez Antonio
- Suarez Lopez Antonio
- Suarez Martinez Jose Luis
- Suarez Rodriguez Maria Aurora
- Terns Alcazar Concepcion
- Tort Vilarrasa Montserrat
- Valdenebro Del Pino Francisco Javier
- Verges Vilar Maria
- Vilches Ybars Maria De Los Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45069 , F 132, S 8, H B 1561, I/A 2080 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Allande Penanes Ceferino Angel
- Alvira Gonzalez Meritxell
- Anton Melgar Margarita
- Aramburu Aliaga Miren Izaskun
- Aranda Bejarano Pedro
- Arias Rubiales Juan Felix
- Balas Quintana Juan Fco
- Criado Ruperez Ana Maria
- Del Castillo Llorente Angel
- Diaz Galindo Antonio
- Escolano Hortelano Juan Ramon
- Esparcia Aguilar Sonia
- Fernandez Alonso Juan Manuel
- Font Berdones Jordi
- Gomez -rodulfo Silos Francisco Jose
- Gonzalez Aguilar Maria Del Rosario
- Guardia Aura Olga
- Martinez Martinez Maria
- Martinez Mendiluze Jon Karlos
- Martinez Santos Julia
- Martorell Esteve Esteve
- Mejias Nogales Manuel Carlos
- Melguizo Rubio Fernando
- Menendez Garcia Jose Ignacio
- Mira Requena Rafael
- Moreno De La Fuente Maria De La Soled
- Moreno Galindo Rosa
- Nieves Nuño Francisco
- Pares Menes Agustin
- Poyatos Alonso Monica
- Puente Sanchez Cueto Francisco
- Rasqui Camps Jorge
- Rato Rionda Jose Luis
- Rivas Tejon M Rosa
- Romero Lopez Del Castillo Maria Jose
- Rovira Brotons Jaime Ignacio
- Serralta Ivorra Silvia
- Suarez Artime Manuel Abilio
- Suarez Martinez Jose Luis
- Suarez Rodriguez Maria Aurora
- Terns Alcazar Concepcion
- Tort Vilarrasa Montserrat
- Valdenebro Del Pino Francisco Javier
- Vilches Ybars M Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43736 , F 172, S 8, H B 436908, I/A 11 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-08
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado
- Aparisi Diaz Maria Gracia
- Balas Quintana Juan Fco
- Bejerano Gomez Luis Manuel
- Bono Romero Miguel Vicente
- Campaña Jimenez Fatima Del Rosario
- Casanova Genzor Maria Angeles
- Diaz Espino Jose Artiles
- Gurpegui Serrano Maria Del Carmen
- Masso Gil Olga
- Mera Latas Miguel
- Momblona Navascues Manuel
- Natalia Isabelle Legendre
- Rodriguez Moreno Natividad Salome
- Roura Tello Maria
- Ruano Encinas Maria Isabel
- Ucelay Sanz Santiago
- Valero Tanarro Yolanda
- Vicente Castillo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42410 , F 181, S 8, H B 1561, I/A 1719 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-08
Información de BALAS QUINTANA JUAN FCO
Mostramos los datos de BALAS QUINTANA JUAN FCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALAS QUINTANA JUAN FCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos