BALAS CARQUES DAVID
Informe ejecutivo de BALAS CARQUES DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALAS CARQUES DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES DE MERCANCIAS TECAR SL | Administrador Unico | 04/08/2017 |
VINCULACIONES DE BALAS CARQUES DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALAS CARQUES DAVID
Empresa: CARIOCA SPORT SL
Administrador Unico
- Balas Carques David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36368 , F 113, S 8, H M 653386, I/A 4 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Empresa: AMAQ ELEVACION SL
Administrador Unico
- Balas Carques David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32451 , F 224, S 8, H M 584102, I/A 7 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
Empresa: CARIOCA SPORT SL
Administrador Unico
- Balas Carques David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36368 , F 113, S 8, H M 653386, I/A 3 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: TRANSPORTES DE MERCANCIAS TECAR SL
Administrador Unico
- Balas Carques David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27425 , F 110, S 8, H M 494276, I/A 3 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
Empresa: AMAQ ELEVACION SL
Administrador Unico
- Balas Carques David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32451 , F 222, S 8, H M 584102, I/A 4 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Información de BALAS CARQUES DAVID
Mostramos los datos de BALAS CARQUES DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALAS CARQUES DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos