BALART SALA JORDI
Informe ejecutivo de BALART SALA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BALART SALA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIFFERENT BUSINESS GROUP 2010 SLNE | Apoderado | 12/12/2011 | 25/07/2022 |
TAGLOCIMA SL | Apoderado Solidario | 06/02/2014 | 21/01/2020 |
CHUPA CHUPS SA | Apoderado | 29/03/2010 |
VINCULACIONES DE BALART SALA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALART SALA JORDI
Empresa: TAGLOCIMA SL
Apoderado Solidario
- Balart Sala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30551 , F 222, S 8, H B 174033, I/A 10 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-08
Empresa: TAGLOCIMA SL
Apoderado Solidario
- Balart Sala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30551 , F 220, S 8, H B 174033, I/A 7 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: DIFFERENT BUSINESS GROUP 2010 SLNE
Apoderado
- Balart Sala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41352 , F 3, S 8, H B 391203, I/A 3 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08
Empresa: CHUPA CHUPS SA
Apoderado
- Balart Sala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40734 , F 123, S 8, H B 48820, I/A 48 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-08
Información de BALART SALA JORDI
Mostramos los datos de BALART SALA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALART SALA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos