BALANZATEGUI PEREZ DE CAMINO BORJA
Informe ejecutivo de BALANZATEGUI PEREZ DE CAMINO BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BALANZATEGUI PEREZ DE CAMINO BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECONSGRA SL | Apoderado | 24/09/2015 |
VINCULACIONES DE BALANZATEGUI PEREZ DE CAMINO BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALANZATEGUI PEREZ DE CAMINO BORJA
Presidente
Secretario
- Balanzategui Perez De Camino Borja
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 142, S 8, H SS 29665, I/A 14 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-20
Empresa: BASCOTECNIA STEEL SL
Liquidador
- Balanzategui Perez De Camino Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 169, S 8, H SS 22241, I/A 20 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-20
Empresa: BASCOTECNIA STEEL SL
Liquidador
- Balanzategui Perez De Camino Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 156, S 8, H SS 22241, I/A 19 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-20
Empresa: TECONSGRA SL
Apoderado
- Balanzategui Perez De Camino Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2179 , F 194, S 8, H SS 25859, I/A 12 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-20
Consejero
Secretario
- Balanzategui Perez De Camino Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 141, S 8, H SS 29665, I/A 11 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-20
Presidente
Secretario No Consejero
- Balanzategui Perez De Camino Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 136, S 8, H SS 35715, I/A 1 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-20
Información de BALANZATEGUI PEREZ DE CAMINO BORJA
Mostramos los datos de BALANZATEGUI PEREZ DE CAMINO BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALANZATEGUI PEREZ DE CAMINO BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos