BALAÑA MESEGUE ANTONIO
Informe ejecutivo de BALAÑA MESEGUE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BALAÑA MESEGUE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIMIVITA PRODUCTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/10/2021 | |
BONDERALIA MONTOIL SA | Apoderado Solidario | 02/08/2019 | |
BONDERALIA MONTOIL SA | Apoderado Mancomunado | 02/08/2019 | |
QUIMIVITA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/07/2019 |
VINCULACIONES DE BALAÑA MESEGUE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALAÑA MESEGUE ANTONIO
Empresa: QUIMIVITA PRODUCTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcalde Garcia Jesus Angel
- Balaña Mesegue Antonio
- Garcia Vela Grau Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47416 , F 2, S 8, H B 551161, I/A 2 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-08
Empresa: BONDERALIA MONTOIL SA
Apoderado Mancomunado
- Alcalde Garcia Jesus Angel
- Alcalde Garcia Jesus Angel
- Balaña Mesegue Antonio
- Balaña Mesegue Antonio
- Garcia Vela Grau Teresa
- Garcia Vela Grau Teresa
- Viñallonga Guinart Pedro
Apoderado Solidario
- Alcalde Garcia Jesus Angel
- Balaña Mesegue Antonio
- Garcia Vela Grau Teresa
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 129, S 8, H Z 25733, I/A 32 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-50
Empresa: BONDERALIA MONTOIL SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alcalde Garcia Jesus Angel
- Balaña Mesegue Antonio
- Balaña Mesegue Antonio
- Balaña Mesegue Ramon
- Sopeña Garcia Ramon
- Viñallonga Guinart Pedro
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 129, S 8, H Z 25733, I/A 32 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-50
Empresa: QUIMIVITA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcalde Garcia Jesus Angel
- Balaña Mesegue Antonio
- Garcia Vela Grau Teresa
- Viñallonga Guinart Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 168, S 8, H B 47024, I/A 48 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-08
Empresa: QUIMIVITA SA
Consejero
- Balaña Mesegue Antonio
- Balaña Mesegue Ramon
- Garcia Vela Joaquin
- Sopeña Garcia Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 166, S 8, H B 47024, I/A 40 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-08
Empresa: QUIMICAS DE SAN CELONI SA
Consejero
- Balaña Mesegue Antonio
- Balaña Mesegue Ramon
- Garcia Vela Joaquin
- Guerra Grau Vicente
- Sopeña Garcia Ramon
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35403 , F 188, S 8, H B 44488, I/A 16 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-08
Empresa: QUIMICAS DE SAN CELONI SA
Consejero
- Balaña Mesegue Antonio
- Balaña Mesegue Ramon
- Garcia Vela Joaquin
- Guerra Grau Vicente
- Sopeña Garcia Ramon
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35403 , F 188, S 8, H B 44488, I/A 16 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-08
Información de BALAÑA MESEGUE ANTONIO
Mostramos los datos de BALAÑA MESEGUE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALAÑA MESEGUE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos