BALAGUER VALLESPIR FRANCISCO
Informe ejecutivo de BALAGUER VALLESPIR FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BALAGUER VALLESPIR FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARTAMENTOS CASABLANCA SA | Administrador Solidario | 16/10/2023 | 06/02/2024 |
APARTAMENTOS CASABLANCA SA | Administrador Solidario | 17/10/2011 | 16/10/2023 |
APARTAMENTOS CASABLANCA SA | Consejero Delegado Solidario | 17/10/2011 | |
APARTAMENTOS CASABLANCA SA | Consejero | 17/10/2011 |
VINCULACIONES DE BALAGUER VALLESPIR FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALAGUER VALLESPIR FRANCISCO
Empresa: APARTAMENTOS CASABLANCA SA
Administrador Solidario
- Balaguer Vallespir Francisco
- Balaguer Vallespir Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 224, S 8, H PM 9417, I/A 10 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-07
Empresa: APARTAMENTOS CASABLANCA SA
Administrador Solidario
- Balaguer Vallespir Francisco
- Balaguer Vallespir Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 223, S 8, H PM 9417, I/A 9 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-07
Empresa: APARTAMENTOS CASABLANCA SA
Administrador Solidario
- Balaguer Vallespir Francisco
- Balaguer Vallespir Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 223, S 8, H PM 9417, I/A 9 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-07
Empresa: APARTAMENTOS CASABLANCA SA
Administrador Solidario
- Balaguer Vallespir Francisco
- Balaguer Vallespir Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 223, S 8, H PM 9417, I/A 8 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-07
Empresa: APARTAMENTOS CASABLANCA SA
Administrador Solidario
- Balaguer Vallespir Francisco
- Balaguer Vallespir Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 223, S 8, H PM 9417, I/A 7 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-07
Empresa: APARTAMENTOS CASABLANCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Balaguer Vallespir Francisco
- Balaguer Vallespir Pedro
Consejero
- Balaguer Vallespir Francisco
- Balaguer Vallespir Pedro
- Vallespir Vallespir Margarita
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 223, S 8, H PM 9417, I/A 7 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-07
Información de BALAGUER VALLESPIR FRANCISCO
Mostramos los datos de BALAGUER VALLESPIR FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALAGUER VALLESPIR FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos