BALAGUER MARC
Informe ejecutivo de BALAGUER MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BALAGUER MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS FACTOR SA | Apoderado Solidario | 04/01/2012 | 18/07/2018 |
BNP PARIBAS FACTOR SA | Director General | 24/09/2014 | 18/07/2018 |
VINCULACIONES DE BALAGUER MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALAGUER MARC
Empresa: BNP PARIBAS FACTOR SA
Apoderado Solidario
- Balaguer Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26758 , F 28, S 8, H M 482160, I/A 17 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Empresa: BNP PARIBAS FACTOR SA
Director General
- Balaguer Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26758 , F 28, S 8, H M 482160, I/A 17 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Empresa: BNP PARIBAS FACTOR SA
Director General
- Balaguer Marc
- Douriez Sorovic Bozana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26758 , F 23, S 8, H M 482160, I/A 7 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28
Empresa: BNP PARIBAS FACTOR SA
Apoderado Solidario
- Balaguer Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26758 , F 20, S 8, H M 482160, I/A 2 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
Información de BALAGUER MARC
Mostramos los datos de BALAGUER MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALAGUER MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos