BALAGUER LLITERAS ALFREDO
Informe ejecutivo de BALAGUER LLITERAS ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALAGUER LLITERAS ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGEMA SA | Apoderado | 26/07/2012 | 06/09/2018 |
TECNOLOGIAS EN ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 03/11/2010 | 02/01/2012 |
TECNOLOGIAS EN ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Mancomunado | 18/11/2009 | 03/11/2010 |
TECNOLOGIAS EN ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 17/07/2009 | 18/11/2009 |
VINCULACIONES DE BALAGUER LLITERAS ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALAGUER LLITERAS ALFREDO
Empresa: ENERGEMA SA
Apoderado
- Balaguer Lliteras Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2504 , F 142, S 8, H PM 14363, I/A 28 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-07
Empresa: ENERGEMA SA
Apoderado
- Balaguer Lliteras Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2504 , F 140, S 8, H PM 14363, I/A 25 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-07
Administrador Solidario
- Balaguer Lliteras Alfredo
- Rodriguez Veny Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 203, S 8, H PM 64303, I/A 5 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-07
Administrador Solidario
- Balaguer Lliteras Alfredo
- Rodriguez Veny Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 203, S 8, H PM 64303, I/A 4 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-07
Administrador Mancomunado
- Balaguer Lliteras Alfredo
- Gonzalez Fernandez Jesus
- Rodriguez Veny Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 203, S 8, H PM 64303, I/A 4 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-07
Administrador Mancomunado
- Balaguer Lliteras Alfredo
- Gonzalez Fernandez Jesus
- Rodriguez Veny Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 202, S 8, H PM 64303, I/A 2 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-07
Administrador Solidario
- Balaguer Lliteras Alfredo
- Rodriguez Veny Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 202, S 8, H PM 64303, I/A 2 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-07
Administrador Solidario
- Balaguer Lliteras Alfredo
- Rodriguez Veny Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 201, S 8, H PM 64303, I/A 1 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-07
Información de BALAGUER LLITERAS ALFREDO
Mostramos los datos de BALAGUER LLITERAS ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALAGUER LLITERAS ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos