BALAGUE GARCIA NEUS
Informe ejecutivo de BALAGUE GARCIA NEUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
VINCULACIONES DE BALAGUE GARCIA NEUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALAGUE GARCIA NEUS
Empresa: COBELL CARGO SL
Administrador Solidario
- Balague Garcia Neus
- Muñoz De La Fuente Julio Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47236 , F 89, S 8, H B 478105, I/A 5 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-08
Empresa: PLASTICOS GUELL SL
Apoderado
- Balague Garcia Neus
- Balague Garcia Neus
- Garcia Bataller Montserrat
- Muñoz De La Fuente Clara Luisa
- Muñoz De La Fuente Julio Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23131 , F 204, S 8, H B 48019, I/A 15 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-08
Empresa: PLASTICOS GUELL SL
Administrador
- Balague Garcia Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23131 , F 203, S 8, H B 48019, I/A 13 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-08
Empresa: COBARPLAS POLIMEROS SL
Administrador Solidario
- Balague Garcia Neus
- Muñoz De La Fuente Julio Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45198 , F 39, S 8, H B 480025, I/A 4 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: AKYRA POLYMERS SL
Administrador Solidario
- Balague Garcia Neus
- Muñoz De La Fuente Julio Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41392 , F 13, S 8, H B 392645, I/A 12 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: AKYRA POLYMERS SL
Administrador Solidario
- Balague Garcia Neus
- Muñoz De La Fuente Julio Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41392 , F 13, S 8, H B 392645, I/A 10 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-08
Empresa: COBARPLAS POLIMEROS SL
Administrador Solidario
- Balague Garcia Neus
- Muñoz De La Fuente Julio Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45198 , F 37, S 8, H B 480025, I/A 1 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-08
Empresa: COBELL CARGO SL
Administrador Solidario
- Balague Garcia Neus
- Muñoz De La Fuente Julio Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45140 , F 32, S 8, H B 478105, I/A 1 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-08
Empresa: BDN INJECT SL
Administrador Unico
- Balague Garcia Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43006 , F 64, S 8, H B 210356, I/A 10 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Información de BALAGUE GARCIA NEUS
Mostramos los datos de BALAGUE GARCIA NEUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALAGUE GARCIA NEUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos