BALAGUE CAPDET JOAN
Informe ejecutivo de BALAGUE CAPDET JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BALAGUE CAPDET JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SLOW LIFE ARCHITECTS SLP | Administrador Unico | 09/07/2015 |
VINCULACIONES DE BALAGUE CAPDET JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALAGUE CAPDET JOAN
Empresa: GLOBAL ESTUDIOS INVEST SL
Consejero Delegado
Consejero
- Balague Capdet Joan
- Bardisa Rodriguez Miguel
- Claret Gratacos Marc
- Tramullas Juan Emilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40732 , F 130, S 8, H B 373151, I/A 2 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-08
Empresa: SLOW LIFE ARCHITECTS SLP
Administrador Unico
- Balague Capdet Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44906 , F 67, S 8, H B 470965, I/A 1 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
Empresa: ENVIRO URBAN MANAGEMENT SL
Apoderado
- Balague Capdet Joan
- Jofre Ordad Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41650 , F 37, S 8, H B 391982, I/A 6 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-08
Empresa: ENVIRO URBAN MANAGEMENT SL
Apoderado
- Balague Capdet Joan
- Jofre Ordad Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41650 , F 35, S 8, H B 391982, I/A 2 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Empresa: GLOBAL ESTUDIOS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35999 , F 196, S 8, H B 224523, I/A 6 N (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-08
Información de BALAGUE CAPDET JOAN
Mostramos los datos de BALAGUE CAPDET JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALAGUE CAPDET JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos