BALABAN DAVID
Informe ejecutivo de BALABAN DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BALABAN DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
500 ADS ONLINE SL | Administrador Unico | 22/11/2021 | |
500 ADS ONLINE SL | Socio Unico | 22/11/2021 | |
BEST PROCESSUM SL | Socio Unico | 19/02/2016 | |
BEST PROCESSUM SL | Administrador Unico | 19/02/2016 | |
PROCESOS INDUSTRIALES EDI SL | Administrador Solidario | 08/01/2013 |
VINCULACIONES DE BALABAN DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALABAN DAVID
Empresa: 500 ADS ONLINE SL
Administrador Unico
- Balaban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42626 , F 170, S 8, H M 753950, I/A 1 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Empresa: 500 ADS ONLINE SL
Socio Único
- Balaban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42626 , F 170, S 8, H M 753950, I/A 1 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Empresa: BEST PROCESSUM SL
Administrador Unico
- Balaban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 598 , F 100, S 8, H GU 9729, I/A 1 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-19
Empresa: BEST PROCESSUM SL
Socio Único
- Balaban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 598 , F 100, S 8, H GU 9729, I/A 1 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-19
Empresa: PROCESOS INDUSTRIALES EDI SL
Administrador Solidario
- Balaban David
- Drebitca Filaret Trandafir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30582 , F 155, S 8, H M 550453, I/A 1 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Información de BALABAN DAVID
Mostramos los datos de BALABAN DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALABAN DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos