BALA ZAIMI ARTAN
Informe ejecutivo de BALA ZAIMI ARTAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALA ZAIMI ARTAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AISLAMIENTOS BALACO SL | Socio Unico | 04/06/2020 | |
AISLAMIENTOS BALACO SL | Administrador Unico | 04/06/2020 | |
AISLAMIENTOS ARDA 2018 SL | Socio Unico | 03/10/2018 | |
AISLAMIENTOS ARDA 2018 SL | Administrador Unico | 03/10/2018 | |
IDAL 2012 ACUSTICA SL | Socio Unico | 08/10/2013 | |
IDAL 2012 ACUSTICA SL | Administrador Unico | 08/10/2013 |
VINCULACIONES DE BALA ZAIMI ARTAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALA ZAIMI ARTAN
Empresa: AUTO BALA LOW COST SL
Administrador Unico
- Bala Zaimi Artan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10874, L 8152, F 66, S 8, H V 194493, I/A 4 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-46
Empresa: AUTO BALA LOW COST SL
Administrador Unico
- Bala Zaimi Artan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10874, L 8152, F 64, S 8, H V 194493, I/A 1 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-46
Empresa: AUTO BALA LOW COST SL
Socio Único
- Bala Zaimi Artan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10874, L 8152, F 64, S 8, H V 194493, I/A 1 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-46
Empresa: AISLAMIENTOS BALACO SL
Administrador Unico
- Bala Zaimi Artan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10823, L 8102, F 153, S 8, H V 192806, I/A 1 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-46
Empresa: AISLAMIENTOS BALACO SL
Socio Único
- Bala Zaimi Artan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10823, L 8102, F 153, S 8, H V 192806, I/A 1 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-46
Empresa: AISLAMIENTOS ARDA 2018 SL
Administrador Unico
- Bala Zaimi Artan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10557, L 7838, F 44, S 8, H V 183963, I/A 1 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-46
Empresa: AISLAMIENTOS ARDA 2018 SL
Socio Único
- Bala Zaimi Artan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10557, L 7838, F 44, S 8, H V 183963, I/A 1 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-46
Empresa: SERVICIOS E INSTALACIONES ARCONI SL
Administrador Unico
- Bala Zaimi Artan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9688, L 6970, F 109, S 8, H V 155938, I/A 2 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-46
Empresa: SERVICIOS E INSTALACIONES ARCONI SL
Socio Único
- Bala Zaimi Artan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9688, L 6970, F 109, S 8, H V 155938, I/A 2 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-46
Administrador Unico
- Bala Zaimi Artan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8887, L 6173, F 70, S 8, H V 129045, I/A 3 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-46
Información de BALA ZAIMI ARTAN
Mostramos los datos de BALA ZAIMI ARTAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALA ZAIMI ARTAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos