BAJO VILLALBA JAVIER
Informe ejecutivo de BAJO VILLALBA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BAJO VILLALBA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TWELINGEN SL | Administrador Unico | 28/03/2014 | |
MODICATERING SL | Administrador Unico | 14/11/2012 | |
BREAK RETAIL RESTAURANTS SL | Liquidador | 25/05/2012 | |
TIRRENO DEVELOPS SL | Liquidador | 25/05/2012 | |
BREAKKEBABS SL | Liquidador | 25/05/2012 | |
AOSTA RESTAURACION SL | Liquidador | 24/05/2012 | |
MEAL TIME RESTAURACION SL | Liquidador | 24/05/2012 | |
ESTUDIOS BOMAL SL | Administrador Unico | 08/08/2011 | |
BUILDING RESTAURACION 2006 SL | Administrador Unico | 09/03/2010 | |
GALLOWAY INVESTMENT SL | Administrador Unico | 22/02/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BAJO VILLALBA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAJO VILLALBA JAVIER
Empresa: QUALIA INVESTCONSULTING SL
Consejero Delegado
- Bajo Villalba Javier
Consejero
- Bajo Villalba Javier
- Chico Barbier Gonzalo
- Muñoz Perez Vicente
- SMART ASSET MANAGEMENT SL
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32849 , F 87, S 8, H M 591355, I/A 6 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-28
Empresa: QUALIA INVESTCONSULTING SL
Apoderado Mancomunado
- Bajo Villalba Javier
- Chico Barbier Gonzalo
- Monge Royo Joaquin
- Muñoz Perez Vicente
Apoderado Solidario
- Bajo Villalba Javier
- Chico Barbier Gonzalo
- Monge Royo Joaquin
- Muñoz Perez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32849 , F 85, S 8, H M 591355, I/A 3 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-28
Empresa: QUALIA INVESTCONSULTING SL
Consejero Delegado
- Bajo Villalba Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32849 , F 85, S 8, H M 591355, I/A 2 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-28
Empresa: QUALIA INVESTCONSULTING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bajo Villalba Javier
- Chico Barbier Gonzalo
- Monge Royo Joaquin
- Muñoz Perez Vicente
- SMART ASSET MANAGEMENT SL
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32849 , F 81, S 8, H M 591355, I/A 1 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28
Empresa: TWELINGEN SL
Administrador Unico
- Bajo Villalba Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23577 , F 64, S 8, H M 423069, I/A 2 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
Empresa: MODICATERING SL
Administrador Unico
- Bajo Villalba Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27039 , F 185, S 8, H M 487238, I/A 2 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-28
Empresa: BREAK RETAIL RESTAURANTS SL
Liquidador
- Bajo Villalba Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22905 , F 21, S 8, H M 410246, I/A 12 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Empresa: BREAK RETAIL RESTAURANTS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bajo Villalba Javier
- INVERSIONES MACORIS SL
- YAKIMA INVESTMENT SL
Consejero
- Bajo Villalba Javier
- INVERSIONES MACORIS SL
- YAKIMA INVESTMENT SL
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Bajo Villalba Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22905 , F 21, S 8, H M 410246, I/A 12 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Empresa: BREAKKEBABS SL
Liquidador
- Bajo Villalba Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22853 , F 212, S 8, H M 409152, I/A 14 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Empresa: BREAKKEBABS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bajo Villalba Javier
- INVERSIONES MACORIS SL
- YAKIMA INVESTMENT SL
Consejero
- Bajo Villalba Javier
- INVERSIONES MACORIS SL
- YAKIMA INVESTMENT SL
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Bajo Villalba Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22853 , F 212, S 8, H M 409152, I/A 14 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
VER MAS ACTOS
Información de BAJO VILLALBA JAVIER
Mostramos los datos de BAJO VILLALBA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAJO VILLALBA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos