BAJO PINEDO MARIA DEL ROCIO
Informe ejecutivo de BAJO PINEDO MARIA DEL ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAJO PINEDO MARIA DEL ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOBEIT SL | Consejero | 31/07/2024 | |
TOBEIT SL | Consejero Delegado Solidario | 31/07/2024 | |
TOBEIT SL | Apoderado Solidario | 26/02/2024 |
VINCULACIONES DE BAJO PINEDO MARIA DEL ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAJO PINEDO MARIA DEL ROCIO
Empresa: TOBEIT SL
Consejero Delegado Solidario
- Bajo Pinedo Maria Del Rocio
- Blasco Parrilla Antonio
- Puentes Estefania Fernando
Consejero
- Bajo Pinedo Maria Del Rocio
- Blasco Parrilla Antonio
- Fuica Errazti Endika
- Puentes Estefania Fernando
- Valls Ballespi Albert Carles
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 454015, I/A 10 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: TOBEIT SL
Apoderado Solidario
- Bajo Pinedo Maria Del Rocio
- Fuica Errazti Endika
- Valls Ballespi Albert Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44365 , F 35, S 8, H B 454015, I/A 8 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-08
Administrador Solidario
- Bajo Pinedo Maria Del Rocio
- Blasco Parrilla Antonio
- Puentes Estefania Fernando
- Valls Ballespi Albert Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34801 , F 168, S 8, H M 625998, I/A 3 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
Administrador Solidario
- Bajo Pinedo Maria Del Rocio
- Puentes Estefania Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34801 , F 168, S 8, H M 625998, I/A 3 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
Administrador Solidario
- Amenos Roca Antoni Josep
- Bajo Pinedo Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44349 , F 63, S 8, H B 453504, I/A 2 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-08
Información de BAJO PINEDO MARIA DEL ROCIO
Mostramos los datos de BAJO PINEDO MARIA DEL ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAJO PINEDO MARIA DEL ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos