BAJO HERENCIA CRISTINA
Informe ejecutivo de BAJO HERENCIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE BAJO HERENCIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAJO HERENCIA CRISTINA
Empresa: CALDIBE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21520 , F 203, S 8, H M 104715, I/A 19 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-28
Empresa: CALDIBE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21520 , F 203, S 8, H M 104715, I/A 19 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-28
Empresa: CALDIBE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21520 , F 203, S 8, H M 104715, I/A 17 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
Empresa: CALDIBE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21520 , F 203, S 8, H M 104715, I/A 17 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
Empresa: CALDIBE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21520 , F 202, S 8, H M 104715, I/A 16 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: CALDIBE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bajo Herencia Cristina
- Benitez Medina Juan Antonio
- Bravo Serrano Julian
- Diaz Moreno Beatriz
- Diaz Moreno Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21520 , F 200, S 8, H M 104715, I/A 14 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-28
Empresa: CALDIBE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bajo Herencia Cristina
- Benitez Medina Juan Antonio
- Bravo Serrano Julian
- Diaz Moreno Beatriz
- Diaz Moreno Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21520 , F 200, S 8, H M 104715, I/A 14 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-28
Información de BAJO HERENCIA CRISTINA
Mostramos los datos de BAJO HERENCIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAJO HERENCIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos