BAJO AGRASAL PAULA
Informe ejecutivo de BAJO AGRASAL PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAJO AGRASAL PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICIOS Y LOCALES BAJO AGRASAL SL | Administrador Solidario | 02/04/2012 | 19/01/2016 |
GRUPO PRAHA PLZEN SL | Administrador Unico | 11/05/2009 |
VINCULACIONES DE BAJO AGRASAL PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAJO AGRASAL PAULA
Empresa: EDIFICIOS Y LOCALES BAJO AGRASAL SL
Administrador Solidario
- Agrasal Aragon Maria Del Carmen
- Bajo Agrasal Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14377 , F 35, S 8, H M 237381, I/A 7 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Empresa: EDIFICIOS Y LOCALES BAJO AGRASAL SL
Administrador Solidario
- Agrasal Aragon Maria Del Carmen
- Bajo Agrasal Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14377 , F 35, S 8, H M 237381, I/A 6 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28
Empresa: GRUPO PRAHA PLZEN SL
Administrador Unico
- Bajo Agrasal Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22292 , F 140, S 8, H M 397996, I/A 3 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-28
Información de BAJO AGRASAL PAULA
Mostramos los datos de BAJO AGRASAL PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAJO AGRASAL PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos