BAIXAULI RIDAURA PEDRO MIGUEL
Informe ejecutivo de BAIXAULI RIDAURA PEDRO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BAIXAULI RIDAURA PEDRO MIGUEL
VINCULACIONES DE BAIXAULI RIDAURA PEDRO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAIXAULI RIDAURA PEDRO MIGUEL
Consejero
Contador
- Baixauli Ridaura Pedro Miguel
Miem.Com.Ctr
Presidente
Supl.Comi.C.
Tesorero
Vicecont.
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3849, L 1161, F 88, S 8, H V 15817, I/A 59 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-46
Consejero
- Baixauli Ridaura Pedro Miguel
- Giner Gomez Amelia
- Martinez Perez Noelia
- Palau Botella Antonio Miguel
Contador
Secretario
Supl.Comi.C.
Tesorero
Vicetesorero
- Baixauli Ridaura Pedro Miguel
Vicecont.
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3849, L 1161, F 87, S 8, H V 15817, I/A 58 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-46
Consejero
- Baixauli Ridaura Pedro Miguel
- Morillo Benavent Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6145, L 3451, F 203, S 8, H V 2470, I/A 61 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-46
Consejero
- Baixauli Ridaura Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6145, L 3451, F 203, S 8, H V 2470, I/A 60 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-46
Empresa: HELENA ACTIVOS LIQUIDOS SL
Consejero
- Ariza Robles Joaquin
- Baixauli Ridaura Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24889 , F 198, S 8, H M 369930, I/A 17 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25099 , F 224, S 8, H M 452086, I/A 6 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-28
Consejero
- Ariza Robles Joaquin
- Baixauli Ridaura Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25099 , F 224, S 8, H M 452086, I/A 6 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-28
Información de BAIXAULI RIDAURA PEDRO MIGUEL
Mostramos los datos de BAIXAULI RIDAURA PEDRO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAIXAULI RIDAURA PEDRO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos