BAINAT JORDI MARINA
Informe ejecutivo de BAINAT JORDI MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE BAINAT JORDI MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL VILLALBA SA | Auditor Suplente | 13/09/2018 | |
RAMON MAGRIÑA BATALLA SA | Auditor Suplente | 27/01/2009 |
VINCULACIONES DE BAINAT JORDI MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAINAT JORDI MARINA
Empresa: INVALL SA
Auditor Suplente
Auditor
- Bainat Jordi Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 69, S 8, H T 4145, I/A 40 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-43
Empresa: COMERCIAL VILLALBA SA
Auditor Suplente
- Bainat Jordi Marina
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 196, S 8, H T 2593, I/A 69 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-43
Empresa: COMERCIAL VILLALBA SA
Auditor
- Bainat Jordi Marina
- Rius Andres Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 196, S 8, H T 2593, I/A 69 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-43
Empresa: GENERAL DE GRASAS ALIMENTARIAS SL
Auditor Suplente
- Bainat Jordi Marina
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 190, S 8, H T 15112, I/A 13 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-43
Empresa: CALIFORNIA GARDEN SA
Auditor Suplente
- Bainat Jordi Marina
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 168, S 8, H T 5430, I/A 32 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-43
Empresa: TRANSPAIS SA
Auditor
- Bainat Jordi Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 598 , F 56, S 8, H T 1578, I/A 28 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-43
Auditor
- Bainat Jordi Marina
- Rius Andres Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2021 , F 177, S 8, H T 502, I/A 50 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-43
Empresa: CALIFORNIA GARDEN SA
Auditor Suplente
- Bainat Jordi Marina
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 166, S 8, H T 5430, I/A 30 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-43
Empresa: CALIFORNIA GARDEN SA
Auditor Suplente
- Bainat Jordi Marina
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 166, S 8, H T 5430, I/A 30 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-43
Auditor
- Bainat Jordi Marina
- Rius Andres Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2021 , F 110, S 8, H T 502, I/A 48 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-43
VER MAS ACTOS
Información de BAINAT JORDI MARINA
Mostramos los datos de BAINAT JORDI MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAINAT JORDI MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos