BAILON IGLESIAS MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de BAILON IGLESIAS MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BAILON IGLESIAS MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELLARONDA SL | Administrador Unico | 01/02/2018 | |
BIENYBELL SL | Administrador Unico | 15/06/2009 |
VINCULACIONES DE BAILON IGLESIAS MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAILON IGLESIAS MARIA CARMEN
Empresa: BELLARONDA SL
Administrador Unico
- Bailon Iglesias Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2836 , F 84, S 8, H SS 40328, I/A 1 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Empresa: BIENYBELL SL
Administrador Unico
- Bailon Iglesias Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2435 , F 68, S 8, H SS 31782, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Empresa: BIENYBELL SL
Administrador Unico
- Bailon Iglesias Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2435 , F 65, S 8, H SS 31782, I/A 1 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-20
Información de BAILON IGLESIAS MARIA CARMEN
Mostramos los datos de BAILON IGLESIAS MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAILON IGLESIAS MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos