BAILO SERAL FRANCISCO
Informe ejecutivo de BAILO SERAL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAILO SERAL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION Y COMERCIO A4 SL | Administrador Unico | 14/05/2015 |
VINCULACIONES DE BAILO SERAL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAILO SERAL FRANCISCO
Empresa: EXPLOTACIONES P.B. SL
Administrador Mancomunado
- Alonso De La Florida Ruiz Maria Del Rocio
- Bailo Alonso De La Florida Angel
- Bailo Seral Francisco
- Lopez Toro Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461, L 2373, F 32, S 8, H MA 7427, I/A 7 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-29
Empresa: CAPITAN BAILOR SL
Administrador Mancomunado
- Alonso De La Florida Ruiz Maria Del Rocio
- Bailo Alonso De La Florida Angel
- Bailo Seral Francisco
- Lopez Toro Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716, L 1629, F 55, S 8, H MA 46871, I/A 4 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-29
Empresa: GESTION Y COMERCIO A4 SL
Administrador Mancomunado
- Alonso De La Florida Ruiz Maria Del Rocio
- Bailo Alonso De La Florida Angel
- Bailo Seral Francisco
- Lopez Toro Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887, L 800, F 3, S 8, H MA 25968, I/A 5 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-29
Empresa: EXPLOTACIONES P.B. SL
Administrador Mancomunado
- Alonso De La Florida Ruiz Maria Del Rocio
- Bailo Alonso De La Florida Angel
- Bailo Seral Francisco
- Lopez Toro Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461, L 2373, F 31, S 8, H MA 7427, I/A 6 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-29
Empresa: GESTION Y COMERCIO A4 SL
Administrador Unico
- Alonso De La Florida Ruiz Maria Del Rocio
- Bailo Alonso De La Florida Angel
- Bailo Seral Francisco
- Lopez Toro Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887, L 800, F 3, S 8, H MA 25968, I/A 4 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-29
Empresa: CAPITAN BAILOR SL
Administrador Mancomunado
- Alonso De La Florida Ruiz Maria Del Rocio
- Bailo Alonso De La Florida Angel
- Bailo Seral Francisco
- Lopez Toro Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716, L 1629, F 55, S 8, H MA 46871, I/A 3 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-29
Información de BAILO SERAL FRANCISCO
Mostramos los datos de BAILO SERAL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAILO SERAL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos