BAILO PEREZ DOMINGO
Informe ejecutivo de BAILO PEREZ DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAILO PEREZ DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELIGIUM 09 SL | Socio Unico | 18/03/2009 | 08/01/2014 |
BELIGIUM 09 SL | Administrador Solidario | 21/06/2013 | 04/11/2013 |
BELIGIUM 09 SL | Administrador Unico | 18/03/2009 | 21/06/2013 |
VINCULACIONES DE BAILO PEREZ DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAILO PEREZ DOMINGO
Empresa: BELIGIUM 09 SL
Administrador Solidario
- Bailo Perez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3698 , F 29, S 8, H Z 48287, I/A 8 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-50
Empresa: BELIGIUM 09 SL
Administrador Solidario
- Alonso Bailo Jose Angel
- Bailo Perez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3698 , F 29, S 8, H Z 48287, I/A 7 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-50
Empresa: BELIGIUM 09 SL
Administrador Unico
- Bailo Perez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3698 , F 29, S 8, H Z 48287, I/A 7 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-50
Empresa: BELIGIUM 09 SL
Administrador Unico
- Bailo Perez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3698 , F 27, S 8, H Z 48287, I/A 1 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-50
Empresa: BELIGIUM 09 SL
Socio Único
- Bailo Perez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3698 , F 27, S 8, H Z 48287, I/A 1 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-50
Información de BAILO PEREZ DOMINGO
Mostramos los datos de BAILO PEREZ DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAILO PEREZ DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos