BAILE MORTE JESUS
Informe ejecutivo de BAILE MORTE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAILE MORTE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALPEDA IBERICA SA | Apoderado | 05/01/2022 | |
CALPEDA IBERICA SA | Apoderado Solidario | 05/01/2022 | |
CALPEDA IBERICA SA | Apoderado Solidario | 18/02/2021 | 18/02/2021 |
CALPEDA IBERICA SA | Apoderado Solidario | 09/10/2015 | 18/02/2021 |
CALPEDA IBERICA SA | Consejero | 09/10/2015 | 18/02/2021 |
CALPEDA IBERICA SA | Consejero | 21/04/2010 | 18/02/2021 |
CALPEDA IBERICA SA | Consejero | 26/11/2020 | 18/02/2021 |
CALPEDA IBERICA SA | Secretario | 21/04/2010 | 18/02/2021 |
CALPEDA IBERICA SA | Secretario | 26/11/2020 | 18/02/2021 |
CALPEDA IBERICA SA | Secretario | 09/10/2015 | 18/02/2021 |
VINCULACIONES DE BAILE MORTE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAILE MORTE JESUS
Empresa: CALPEDA IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Baile Morte Jesus
Apoderado
- Baile Morte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45041 , F 214, S 8, H B 297236, I/A 11 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-08
Empresa: CALPEDA IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Baile Morte Jesus
Consejero
- Baile Morte Jesus
Secretario
- Baile Morte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45041 , F 212, S 8, H B 297236, I/A 9 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-08
Empresa: CALPEDA IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Baile Morte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45041 , F 211, S 8, H B 297236, I/A 8 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-08
Empresa: CALPEDA IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baile Morte Jesus
- Castillo Ferrera Lidia
- Enrico Urbani
- Francesco Majolo
Presidente
Secretario
- Baile Morte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45041 , F 211, S 8, H B 297236, I/A 7 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-08
Empresa: CALPEDA IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Baile Morte Jesus
Consejero Delegado
Consejero
- Baile Morte Jesus
- Castillo Ferrera Lidia
- Enrico Urbani
- Francesco Majolo
Presidente
Secretario
- Baile Morte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37071 , F 40, S 8, H B 297236, I/A 6 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-08
Empresa: CALPEDA IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baile Morte Jesus
- Enrico Urbani
- Francesco Majolo
Presidente
Secretario
- Baile Morte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37071 , F 39, S 8, H B 297236, I/A 4 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-08
Información de BAILE MORTE JESUS
Mostramos los datos de BAILE MORTE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAILE MORTE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos