BAIDES GUTIERREZ PALMIRA
Informe ejecutivo de BAIDES GUTIERREZ PALMIRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAIDES GUTIERREZ PALMIRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUELA HIPICA SOTO DEL ESPINAR SL | Administrador Unico | 02/02/2023 |
VINCULACIONES DE BAIDES GUTIERREZ PALMIRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAIDES GUTIERREZ PALMIRA
Empresa: PUDLA SL
Consejero Delegado Solidario
- Baides Gutierrez Palmira
- Baides Gutierrez Palmira
- Prudencio Baides Laura
- Prudencio Baides Rocio
Consejero
- Baides Gutierrez Palmira
- Prudencio Baides Laura
- Prudencio Baides Rocio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19435 , F 115, S 8, H M 27526, I/A 18 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Empresa: ESCUELA HIPICA SOTO DEL ESPINAR SL
Administrador Unico
- Baides Gutierrez Palmira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10016 , F 27, S 8, H M 160122, I/A 15 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: ESCUELA HIPICA SOTO DEL ESPINAR SL
Consejero Delegado
- Baides Gutierrez Palmira
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baides Gutierrez Palmira
- Galan Perez Rafael
- Prudencio Baides Rocio
Presidente
- Baides Gutierrez Palmira
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10016 , F 27, S 8, H M 160122, I/A 15 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: ESCUELA HIPICA SOTO DEL ESPINAR SL
Consejero Delegado
- Baides Gutierrez Palmira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10016 , F 27, S 8, H M 160122, I/A 14 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Empresa: ESCUELA HIPICA SOTO DEL ESPINAR SL
Consejero
- Baides Gutierrez Palmira
Presidente
- Baides Gutierrez Palmira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10016 , F 27, S 8, H M 160122, I/A 13 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Empresa: PUDLA SL
Consejero Delegado Solidario
- Baides Gutierrez Palmira
- Prudencio Baides Laura
- Prudencio Baides Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19435 , F 115, S 8, H M 27526, I/A 17 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
Información de BAIDES GUTIERREZ PALMIRA
Mostramos los datos de BAIDES GUTIERREZ PALMIRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAIDES GUTIERREZ PALMIRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos