BAHAYA ALVAREZ YASMIN
Informe ejecutivo de BAHAYA ALVAREZ YASMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAHAYA ALVAREZ YASMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA OFTALMOLOGICA DOCTORES BAHAYA SL | Administrador Unico | 08/01/2009 | 11/01/2017 |
VINCULACIONES DE BAHAYA ALVAREZ YASMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAHAYA ALVAREZ YASMIN
Administrador Unico
- Bahaya Alvarez Yasmin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 156, S 8, H AS 39358, I/A 3 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-33
Administrador Unico
- Bahaya Alvarez Yasmin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 152, S 8, H AS 39358, I/A 1 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-33
Información de BAHAYA ALVAREZ YASMIN
Mostramos los datos de BAHAYA ALVAREZ YASMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAHAYA ALVAREZ YASMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos