BAHAMONDE SANCHIS LLUIS SALVADOR
Informe ejecutivo de BAHAMONDE SANCHIS LLUIS SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BAHAMONDE SANCHIS LLUIS SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROOCKET CONSULTING SL | Administrador Unico | 30/09/2020 |
VINCULACIONES DE BAHAMONDE SANCHIS LLUIS SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAHAMONDE SANCHIS LLUIS SALVADOR
Empresa: NATURAL FOOD AND COFFEE COMPANY SL
Liquidador Unico
- Bahamonde Sanchis Lluis Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 190124, I/A 4 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-46
Empresa: NATURAL FOOD AND COFFEE COMPANY SL
Administrador Solidario
- Bahamonde Sanchis Lluis Salvador
- Blasco Hernandez Adrian
- Rodriguez Garcia Carlos Andres
- Sanchez Ferrer Carlos
Liquidador Unico
- Bahamonde Sanchis Lluis Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 190124, I/A 4 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-46
Empresa: SHISHAMARKET SL
Liquidador Unico
- Bahamonde Sanchis Lluis Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 200250, I/A 3 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-46
Empresa: SHISHAMARKET SL
Administrador Solidario
- Bahamonde Sanchis Lluis Salvador
- Blasco Hernandez Adrian
Liquidador Unico
- Bahamonde Sanchis Lluis Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 200250, I/A 3 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-46
Empresa: SHISHAMARKET SL
Administrador Solidario
- Bahamonde Sanchis Lluis Salvador
- Blasco Hernandez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11047, L 8325, F 115, S 8, H V 200250, I/A 1 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-46
Empresa: ROOCKET CONSULTING SL
Administrador Unico
- Bahamonde Sanchis Lluis Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10871, L 8149, F 71, S 8, H V 194388, I/A 1 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-46
Empresa: ROOCKET CONSULTING SL
Socio Único
- Bahamonde Sanchis Lluis Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10871, L 8149, F 71, S 8, H V 194388, I/A 1 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-46
Empresa: AGUA ECOLOGICA 2020 SL
Administrador Unico
- Bahamonde Sanchis Lluis Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10738, L 8018, F 122, S 8, H V 190001, I/A 2 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-46
Empresa: NATURAL FOOD AND COFFEE COMPANY SL
Administrador Solidario
- Bahamonde Sanchis Lluis Salvador
- Blasco Hernandez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10743, L 8023, F 209, S 8, H V 190124, I/A 1 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-46
Empresa: AGUA ECOLOGICA 2020 SL
Administrador Unico
- Bahamonde Sanchis Lluis Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10738, L 8018, F 122, S 8, H V 190001, I/A 1 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-46
Información de BAHAMONDE SANCHIS LLUIS SALVADOR
Mostramos los datos de BAHAMONDE SANCHIS LLUIS SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAHAMONDE SANCHIS LLUIS SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos