BAHAMONDE MALMIERCA JOSE MANUEL EVELIO
Informe ejecutivo de BAHAMONDE MALMIERCA JOSE MANUEL EVELIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAHAMONDE MALMIERCA JOSE MANUEL EVELIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIERRA DE LOBOS SL | Administrador Solidario | 28/09/2022 | |
BAHAMONDE-PRIETO SLP | Administrador Solidario | 20/05/2011 | 14/01/2022 |
VINCULACIONES DE BAHAMONDE MALMIERCA JOSE MANUEL EVELIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAHAMONDE MALMIERCA JOSE MANUEL EVELIO
Empresa: TIERRA DE LOBOS SL
Administrador Solidario
- Bahamonde Malmierca Jose Manuel Evelio
- Iglesias Gonzalez Flora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 170 , F 3, S 8, H ZA 3136, I/A 6 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-49
Empresa: BAHAMONDE-PRIETO SLP
Administrador Solidario
- Bahamonde Malmierca Jose Manuel Evelio
- Prieto Gregorio Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 88, S 8, H ZA 6830, I/A 2 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-49
Empresa: BAHAMONDE-PRIETO SLP
Administrador Solidario
- Bahamonde Malmierca Jose Manuel Evelio
- Prieto Gregorio Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 86, S 8, H ZA 6830, I/A 1 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-49
Información de BAHAMONDE MALMIERCA JOSE MANUEL EVELIO
Mostramos los datos de BAHAMONDE MALMIERCA JOSE MANUEL EVELIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAHAMONDE MALMIERCA JOSE MANUEL EVELIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos