BAHAMONDE BLANCO MANUEL
Informe ejecutivo de BAHAMONDE BLANCO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BAHAMONDE BLANCO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAHAMONDE BLANCO ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 08/08/2024 | |
BAHAMONDE BLANCO ABOGADOS SLP | Socio Unico | 08/08/2024 | |
TIERRA DE LOBOS SL | Administrador Unico | 28/09/2022 | |
BAHAMONDE-PRIETO SLP | Administrador Solidario | 14/01/2022 |
VINCULACIONES DE BAHAMONDE BLANCO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAHAMONDE BLANCO MANUEL
Empresa: BAHAMONDE BLANCO ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Bahamonde Blanco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 9579, I/A 1 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-49
Empresa: BAHAMONDE BLANCO ABOGADOS SLP
Socio Único
- Bahamonde Blanco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 9579, I/A 1 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-49
Empresa: TIERRA DE LOBOS SL
Administrador Unico
- Bahamonde Blanco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 170 , F 3, S 8, H ZA 3136, I/A 6 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-49
Empresa: BAHAMONDE-PRIETO SLP
Administrador Solidario
- Bahamonde Blanco Manuel
- Prieto Gregorio Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 88, S 8, H ZA 6830, I/A 2 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-49
Información de BAHAMONDE BLANCO MANUEL
Mostramos los datos de BAHAMONDE BLANCO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAHAMONDE BLANCO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos