BAGUENA SANCHEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de BAGUENA SANCHEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAGUENA SANCHEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VAJ DOCEOCHO SEISEIS FORMACION CON VALORES CONSULTORIA INTEGRAL LIMPIEZA Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 01/10/2018 | |
VAJ DOCEOCHO SEISEIS FORMACION CON VALORES CONSULTORIA INTEGRAL LIMPIEZA Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 29/11/2016 |
VINCULACIONES DE BAGUENA SANCHEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAGUENA SANCHEZ ANA MARIA
Empresa: CARDINA ZARAGOZA SL
Administrador Solidario
- Baguena Sanchez Ana Maria
- Puertolas Berne Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3415 , F 96, S 8, H Z 41677, I/A 4 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-50
Administrador Unico
- Baguena Sanchez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4220 , F 45, S 8, H Z 61198, I/A 3 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-50
Administrador Solidario
- Baguena Sanchez Ana Maria
- Martorell Lopez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4220 , F 45, S 8, H Z 61198, I/A 3 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-50
Administrador Solidario
- Baguena Sanchez Ana Maria
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4220 , F 45, S 8, H Z 61198, I/A 2 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-50
Administrador Unico
- Baguena Sanchez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4220 , F 45, S 8, H Z 61198, I/A 2 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-50
Administrador Unico
- Baguena Sanchez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4220 , F 43, S 8, H Z 61198, I/A 1 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-50
Socio Único
- Baguena Sanchez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4220 , F 43, S 8, H Z 61198, I/A 1 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-50
Información de BAGUENA SANCHEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de BAGUENA SANCHEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAGUENA SANCHEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos