BAGLIETTO GONZALEZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de BAGLIETTO GONZALEZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAGLIETTO GONZALEZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEALTH PHARMA SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 29/09/2015 | |
HEALTH PHARMA SOLUTIONS SL | Apoderado | 08/07/2013 |
VINCULACIONES DE BAGLIETTO GONZALEZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAGLIETTO GONZALEZ MARIA DEL MAR
Empresa: HEALTH PHARMA SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Baglietto Gonzalez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31122 , F 132, S 8, H M 560094, I/A 3 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-28
Empresa: HEALTH PHARMA SOLUTIONS SL
Apoderado
- Baglietto Gonzalez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31122 , F 132, S 8, H M 560094, I/A 2 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Empresa: GABO TRAVEL AGENCIA DE VIAJES SA
Consejero
- Baglietto Gonzalez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18410 , F 94, S 8, H M 319469, I/A 5 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
Empresa: GABO TRAVEL AGENCIA DE VIAJES SA
Consejero Delegado
- Baglietto Gonzalez Fernando Javier
- Baglietto Gonzalez Maria Del Mar
Secretario
- Baglietto Gonzalez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18410 , F 93, S 8, H M 319469, I/A 4 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-28
Información de BAGLIETTO GONZALEZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de BAGLIETTO GONZALEZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAGLIETTO GONZALEZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos