BAGLIETTO ELIAS RAMON
Informe ejecutivo de BAGLIETTO ELIAS RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAGLIETTO ELIAS RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIOJA ALTA GOLF CLUB SL | Consejero | 08/08/2024 | |
RIOJA ALTA GOLF CLUB SL | Secretario | 08/08/2024 | |
SEI RENOVABLES SL | Administrador Unico | 09/02/2023 | |
RENOVABLES SOL DEL NORTE SL | Administrador Unico | 18/10/2022 | |
SOLUCIONES ENERGETICAS BARRAJENSES SL | Administrador Unico | 19/08/2020 | |
INER EUSKADI SL | Administrador Solidario | 11/08/2020 |
VINCULACIONES DE BAGLIETTO ELIAS RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAGLIETTO ELIAS RAMON
Empresa: RIOJA ALTA GOLF CLUB SL
Consejero
- Baglietto Elias Ramon
- Letona Bilbao Ignacio Bernardino
- Zarraga Pomposo Joseba
Presidente
Secretario
- Baglietto Elias Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 6917, I/A 19 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-26
Empresa: SEI RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Baglietto Elias Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 57, S 8, H SS 45498, I/A 1 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-20
Empresa: INSTEK SOLAR SL
Administrador Unico
- Baglietto Elias Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 188, S 8, H SS 45217, I/A 1 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-20
Administrador Unico
- Baglietto Elias Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004, L 768, F 192, S 8, H AB 27361, I/A 2 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-02
Empresa: INER EUSKADI SL
Administrador Solidario
- Baglietto Elias Ramon
- Monasor Blesa Pedro
- Piñero Gomez Juarez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2958 , F 145, S 8, H SS 42907, I/A 1 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-20
Empresa: FINE ENERGY ADVISOR SL
Apoderado
- Baglietto Elias Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5714 , F 11, S 8, H BI 70208, I/A 3 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-48
Empresa: AHULKOM ZARAUTZ SL
Apoderado
- Baglietto Elias Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739 , F 177, S 8, H BI 70825, I/A 3 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-48
Empresa: AHULKOM ZARAUTZ SL
Apoderado
- Baglietto Elias Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739 , F 176, S 8, H BI 70825, I/A 2 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-48
Empresa: FINE ENERGY ADVISOR SL
Apoderado
- Baglietto Elias Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5714 , F 11, S 8, H BI 70208, I/A 2 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-48
Información de BAGLIETTO ELIAS RAMON
Mostramos los datos de BAGLIETTO ELIAS RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAGLIETTO ELIAS RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos