BAGLIETTO CANOVAS ERNESTO
Informe ejecutivo de BAGLIETTO CANOVAS ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAGLIETTO CANOVAS ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNDO OCIO KIUI SL | Administrador Mancomunado | 14/11/2017 | 22/11/2018 |
RED DYNDONG SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/03/2016 | 28/02/2018 |
RED DYNDONG SL | Vicepresidente | 15/03/2016 | 08/01/2018 |
RED DYNDONG SL | Consejero | 15/03/2016 | 08/01/2018 |
VINCULACIONES DE BAGLIETTO CANOVAS ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAGLIETTO CANOVAS ERNESTO
Empresa: MUNDO OCIO KIUI SL
Administrador Mancomunado
- Baglietto Canovas Ernesto
- Poblacion Bacerril Rodrigo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36569 , F 203, S 8, H M 656559, I/A 2 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
Empresa: RED DYNDONG SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baglietto Canovas Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34432 , F 190, S 8, H M 619364, I/A 3 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
Empresa: RED DYNDONG SL
Consejero
- Baglietto Canovas Ernesto
- Fornieles Martinez Jose-carlos
- Molina Garcia Jose Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Baglietto Canovas Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34432 , F 189, S 8, H M 619364, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
Empresa: MUNDO OCIO KIUI SL
Administrador Mancomunado
- Baglietto Canovas Ernesto
- Poblacion Bacerril Rodrigo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36569 , F 202, S 8, H M 656559, I/A 1 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-28
Empresa: RED DYNDONG SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baglietto Canovas Ernesto
- Fornieles Martinez Jose-carlos
- Molina Garcia Jose Luis
Consejero
- Baglietto Canovas Ernesto
- Fornieles Martinez Jose-carlos
- Molina Garcia Jose Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Baglietto Canovas Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34432 , F 185, S 8, H M 619364, I/A 1 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-28
Información de BAGLIETTO CANOVAS ERNESTO
Mostramos los datos de BAGLIETTO CANOVAS ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAGLIETTO CANOVAS ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos