BAGHDASARYAN SOGHOMONYAN TRDAT
Informe ejecutivo de BAGHDASARYAN SOGHOMONYAN TRDAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAGHDASARYAN SOGHOMONYAN TRDAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEGOCIOS CLAROS SL | Administrador Unico | 08/03/2021 | |
V&B PARTNERS SL | Apoderado | 20/04/2018 |
VINCULACIONES DE BAGHDASARYAN SOGHOMONYAN TRDAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAGHDASARYAN SOGHOMONYAN TRDAT
Empresa: NEONETIC SPAIN SL
Administrador Unico
- Baghdasaryan Soghomonyan Trdat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6100, L 5007, F 168, S 8, H MA164267, I/A 2 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-29
Empresa: NEONETIC SPAIN SL
Administrador Unico
- Baghdasaryan Soghomonyan Trdat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6100, L 5007, F 168, S 8, H MA164267, I/A 1 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-29
Empresa: NEGOCIOS CLAROS SL
Administrador Unico
- Baghdasaryan Soghomonyan Trdat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013, L 4920, F 89, S 8, H MA159626, I/A 1 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-29
Empresa: NIVARIA JURIS SL
Liquidador
- Baghdasaryan Soghomonyan Trdat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5463, L 4370, F 41, S 8, H MA131318, I/A 3 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-29
Empresa: V&B PARTNERS SL
Apoderado
- Baghdasaryan Soghomonyan Trdat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5324, L 4231, F 45, S 8, H MA124965, I/A 5 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-29
Información de BAGHDASARYAN SOGHOMONYAN TRDAT
Mostramos los datos de BAGHDASARYAN SOGHOMONYAN TRDAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAGHDASARYAN SOGHOMONYAN TRDAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos