BAGES FARRE JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de BAGES FARRE JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE BAGES FARRE JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SET VECIANA SL | Apoderado Solidario | 27/07/2015 | 25/03/2024 |
SET VECIANA SL | Apoderado | 04/02/2009 | 25/03/2024 |
REJADORADA INVERSIONES SL | Apoderado | 28/10/2021 | |
PARQUE EOLICO ALTA ANOIA SL | Secretario No Consejero | 27/10/2021 | |
CASERNES PARC SL | Liquidador | 02/12/2019 | 02/12/2019 |
CASERNES PARC SL | Apoderado | 02/12/2019 | |
SALLERAS PLAYA SL | Presidente | 25/04/2019 | |
SALLERAS PLAYA SL | Consejero | 25/04/2019 | |
SALLERAS PLAYA SL | Consejero Delegado | 25/04/2019 | |
UNIVERS BLAUGRANA SA | Secretario No Consejero | 12/03/2012 | 11/11/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BAGES FARRE JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAGES FARRE JOSEP MARIA
Empresa: SET VECIANA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Bages Farre Josep Maria
Apoderado
- Bages Farre Josep Maria
- Fisa Plana Francisco Javier
- Riera Sapera Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 54, S 8, H B 361734, I/A 21 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-08
Empresa: REJADORADA INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40805 , F 29, S 8, H B 358026, I/A 14 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Empresa: PARQUE EOLICO ALTA ANOIA SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
- Bages Farre Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40300 , F 87, S 8, H B 315648, I/A 20 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Empresa: CASERNES PARC SL
Liquidador
- Bages Farre Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41449 , F 36, S 8, H B 135957, I/A 42 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-08
Empresa: CASERNES PARC SL
Administrador Solidario
Apoderado
- Bages Farre Josep Maria
- Fisa Plana Francisco Javier
- Vazquez Ruiz Del Arbol Carlos
Liquidador
- Bages Farre Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41449 , F 36, S 8, H B 135957, I/A 42 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-08
Empresa: SALLERAS PLAYA SL
Consejero Delegado
- Bages Farre Josep Maria
Consejero
- Bages Farre Josep Maria
- CVS INGENIERIA SL
- Salleras Camprodon Maria Elena
- Salleras Puig Luis
Presidente
- Bages Farre Josep Maria
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38942 , F 219, S 8, H B 339286, I/A 6 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-08
Empresa: UNIVERS BLAUGRANA SA
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
- Bages Farre Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32537 , F 84, S 8, H B 214613, I/A 7 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-08
Empresa: PARQUE EOLICO PUJALT SL
Administrador Solidario
Apoderado
- Bages Farre Josep Maria
- Fisa Plana Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40170 , F 182, S 8, H B 315646, I/A 11 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-08
Empresa: PARQUE EOLICO TURO DEL MAGRE SL
Administrador Solidario
Apoderado
- Bages Farre Josep Maria
- Fisa Plana Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40185 , F 172, S 8, H B 315650, I/A 11 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-08
Empresa: SET VECIANA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Bages Farre Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40271 , F 172, S 8, H B 361734, I/A 7 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-08
VER MAS ACTOS
Información de BAGES FARRE JOSEP MARIA
Mostramos los datos de BAGES FARRE JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAGES FARRE JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos