BAEZA VERACRUZ VICENTE
Informe ejecutivo de BAEZA VERACRUZ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAEZA VERACRUZ VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECUPERACIONES B&H SL | Apoderado | 26/09/2018 | |
RECUPERACIONES RECICREV SL | Apoderado | 20/02/2013 |
VINCULACIONES DE BAEZA VERACRUZ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAEZA VERACRUZ VICENTE
Empresa: RECUPERACIONES B&H SL
Apoderado
- Baeza Veracruz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3876 , F 117, S 8, H A 146082, I/A 2 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-03
Empresa: TALLERES VICENTE BAEZA SA
Administrador Solidario
- Baeza Veracruz Maria Angeles
- Baeza Veracruz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3671 , F 125, S 8, H A 14385, I/A 16 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-03
Empresa: RECUPERACIONES RECICREV SL
Apoderado
- Baeza Veracruz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3667 , F 67, S 8, H A 133577, I/A 2 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-03
Empresa: GALERIA NAUTICA SL
Administrador Solidario
- Baeza Veracruz Vicente
- Sola Berenguer Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2157 , F 49, S 8, H A 20633, I/A 4 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-03
Información de BAEZA VERACRUZ VICENTE
Mostramos los datos de BAEZA VERACRUZ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAEZA VERACRUZ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos