BAEZA SCHWAIGER ALICIA
Informe ejecutivo de BAEZA SCHWAIGER ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAEZA SCHWAIGER ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL BAEZA CEUTA SA | Consejero | 03/10/2022 | |
ALEO INVERGESTION SA | Vicepresidente | 03/10/2022 | |
COMERCIAL BAEZA CEUTA SA | Vicepresidente | 03/10/2022 | |
ALEO INVERGESTION SA | Consejero | 03/10/2022 | |
AVANCES PRODUCTIVOS Y LOGISTICOS SL | Vicepresidente | 12/08/2022 | |
AVANCES PRODUCTIVOS Y LOGISTICOS SL | Consejero | 12/08/2022 | |
BAEZA SA | Consejero | 11/08/2022 |
VINCULACIONES DE BAEZA SCHWAIGER ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAEZA SCHWAIGER ALICIA
Empresa: CTE EXCLUSIVAS SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baeza Herrazti Garcia Patricio Jose
- Baeza Schwaiger Alicia
- Baeza Weil Alberto
- Muñoz Cabillas Carlos
- Ostale Valriberas Daniel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5790, L 4697, F 55, S 8, H MA148199, I/A 8 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-29
Empresa: ALEO INVERGESTION SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baeza Herrazti Garcia Patricio Jose
- Baeza Schwaiger Alicia
- Baeza Weil Alberto Jose
- Daniel Ostale Valriberas
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Baeza Schwaiger Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 131, S 8, H CE 1614, I/A 23 (03/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-51
Empresa: ALEO INVERGESTION SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baeza Herrazti Garcia Patricio Jose
- Baeza Schwaiger Alicia
- Baeza Weil Alberto Jose
- Ostale Baeza Enrique
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 131, S 8, H CE 1614, I/A 23 (03/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-51
Empresa: COMERCIAL BAEZA CEUTA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baeza Herrazti Garcia Patricio Jose
- Baeza Schwaiger Alicia
- Baeza Weil Alberto Jose
- Daniel Ostale Valriberas
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Baeza Schwaiger Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 185, S 8, H CE 1615, I/A 30 (03/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-51
Empresa: COMERCIAL BAEZA CEUTA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baeza Herrazti Garcia Patricio Jose
- Baeza Schwaiger Alicia
- Baeza Weil Alberto Jose
- Ostale Baeza Enrique
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 185, S 8, H CE 1615, I/A 30 (03/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-51
Empresa: AVANCES PRODUCTIVOS Y LOGISTICOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Baeza Herrazti Garcia Patricio Jose
- Baeza Schwaiger Alicia
- Baeza Weil Alberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Baeza Schwaiger Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558, L 4465, F 101, S 8, H MA 79833, I/A 15 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-29
Empresa: AVANCES PRODUCTIVOS Y LOGISTICOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baeza Herrazti Garcia Patricio Jose
- Baeza Schwaiger Alicia
- Baeza Weil Alberto
- Ostale Baeza Enrique
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558, L 4465, F 101, S 8, H MA 79833, I/A 15 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-29
Empresa: BAEZA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baeza Herrazti Garcia Patricio Jose
- Baeza Schwaiger Alicia
- Baeza Weil Alberto
- Muñoz Cabillas Carlos
- Ostale Valriberas Daniel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558, L 4465, F 96, S 8, H MA 60896, I/A 54 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-29
Empresa: BAEZA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baeza Herrazti Garcia Patricio Jose
- Baeza Schwaiger Alicia
- Baeza Weil Alberto
- Muñoz Cabillas Carlos
- Ostale Baeza Enrique
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558, L 4465, F 96, S 8, H MA 60896, I/A 54 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-29
Empresa: GESTION INTEGRAL BSA CONTRACT SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baeza Herrazti Garcia Patricio Jose
- Baeza Schwaiger Alicia
- Baeza Weil Alberto
- Ostale Baeza Enrique
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5807, L 4714, F 83, S 8, H MA149064, I/A 8 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-29
VER MAS ACTOS
Información de BAEZA SCHWAIGER ALICIA
Mostramos los datos de BAEZA SCHWAIGER ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAEZA SCHWAIGER ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos