BAEZA GOMEZ ALBERTO LORENZO
Informe ejecutivo de BAEZA GOMEZ ALBERTO LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAEZA GOMEZ ALBERTO LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALLOBA INTEGRAL SL | Socio Unico | 06/07/2016 | 12/05/2022 |
ALLOBA INTEGRAL SL | Administrador Unico | 06/07/2016 | 06/05/2022 |
TRANSFERMANIA SL | Administrador Solidario | 23/12/2008 |
VINCULACIONES DE BAEZA GOMEZ ALBERTO LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAEZA GOMEZ ALBERTO LORENZO
Empresa: ALLOBA INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Baeza Gomez Alberto Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34911 , F 182, S 8, H M 627862, I/A 2 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Empresa: ALLOBA INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Baeza Gomez Alberto Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34911 , F 182, S 8, H M 627862, I/A 1 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Empresa: ALLOBA INTEGRAL SL
Socio Único
- Baeza Gomez Alberto Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34911 , F 182, S 8, H M 627862, I/A 1 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Empresa: TRANSFERMANIA SL
Administrador Solidario
- Baeza Gomez Alberto Lorenzo
- Baeza Gomez Luis Fernando
- Baeza Gonzalez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5487 , F 208, S 8, H M 89761, I/A 4 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Información de BAEZA GOMEZ ALBERTO LORENZO
Mostramos los datos de BAEZA GOMEZ ALBERTO LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAEZA GOMEZ ALBERTO LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos