BAEZA FRAILE BEATRIZ
Informe ejecutivo de BAEZA FRAILE BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BAEZA FRAILE BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRAILE Y BAEZA SL | Administrador Unico | 20/02/2024 | |
BEPERAMA SL | Administrador Unico | 24/05/2011 | |
RAMON BAEZA MADERAS SL | Apoderado | 09/12/2009 |
VINCULACIONES DE BAEZA FRAILE BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAEZA FRAILE BEATRIZ
Empresa: FRAILE Y BAEZA SL
Administrador Unico
- Baeza Fraile Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 106, S 8, H A 14627, I/A 5 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-03
Empresa: BEPERAMA SL
Administrador Unico
- Baeza Fraile Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 78, S 8, H A 14621, I/A 7 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-03
Empresa: BEPERAMA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Baeza Asin Jose Antonio
- Baeza Fraile Beatriz
- Baeza Fraile Ramon
- Fraile Inaraja Maria Jesus
Presidente
Secretario
- Baeza Fraile Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 78, S 8, H A 14621, I/A 6 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-03
Empresa: RAMON BAEZA MADERAS SL
Apoderado
- Baeza Fraile Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 136, S 8, H A 7531, I/A 6 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-03
Empresa: BEPERAMA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baeza Asin Jose Antonio
- Baeza Fraile Beatriz
- Baeza Fraile Ramon
- Fraile Inaraja Maria Jesus
Presidente
Secretario
- Baeza Fraile Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 77, S 8, H A 14621, I/A 5 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-131-03
Empresa: BEPERAMA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baeza Asin Jose Antonio
- Baeza Fraile Beatriz
- Baeza Fraile Ramon
- Fraile Inaraja Maria Jesus
Presidente
Secretario
- Baeza Fraile Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 77, S 8, H A 14621, I/A 5 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-131-03
Información de BAEZA FRAILE BEATRIZ
Mostramos los datos de BAEZA FRAILE BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAEZA FRAILE BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos