BAEZ MUÑOZ NELSON RODRIGO
Informe ejecutivo de BAEZ MUÑOZ NELSON RODRIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BAEZ MUÑOZ NELSON RODRIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROJECTES Y CONSTRUCCIONS SONEL SL | Administrador Unico | 14/02/2020 |
VINCULACIONES DE BAEZ MUÑOZ NELSON RODRIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAEZ MUÑOZ NELSON RODRIGO
Empresa: PROJECTES Y CONSTRUCCIONS SONEL SL
Administrador Unico
- Baez Muñoz Nelson Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9500, L 6782, F 84, S 8, H V 149523, I/A 4 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-46
Empresa: PROJECTES Y CONSTRUCCIONS SONEL SL
Administrador Unico
- Baez Muñoz Nelson Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9500, L 6782, F 83, S 8, H V 149523, I/A 2 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-46
Empresa: PROJECTES Y CONSTRUCCIONS SONEL SL
Administrador Unico
- Baez Muñoz Nelson Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9500, L 6782, F 82, S 8, H V 149523, I/A 1 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-46
Información de BAEZ MUÑOZ NELSON RODRIGO
Mostramos los datos de BAEZ MUÑOZ NELSON RODRIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAEZ MUÑOZ NELSON RODRIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos