BAEZ HERNANDEZ CARMEN NIEVES
Informe ejecutivo de BAEZ HERNANDEZ CARMEN NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAEZ HERNANDEZ CARMEN NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAVELTINO 2009 SL | Secretario | 03/04/2017 | 16/10/2017 |
TRAVELTINO 2009 SL | Consejero | 03/04/2017 | 16/10/2017 |
CLAVIJO RODRIGUEZ AUDITORES SL | Apoderado Solidario | 21/08/2009 | 29/12/2014 |
VINCULACIONES DE BAEZ HERNANDEZ CARMEN NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAEZ HERNANDEZ CARMEN NIEVES
Empresa: TRAVELTOOL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baez Hernandez Carmen Nieves
- Rosales Martin Didac
- Sanchez Lazaro Fabian
Presidente
Secretario
- Baez Hernandez Carmen Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 157, S 8, H TF 48828, I/A 11 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-38
Empresa: TRAVELTOOL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baez Hernandez Carmen Nieves
- Sanchez Lazaro Fabian
Presidente
Secretario
- Baez Hernandez Carmen Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 157, S 8, H TF 48828, I/A 9 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-38
Empresa: CLAVIJO RODRIGUEZ AUDITORES SL
Apoderado Solidario
- Baez Hernandez Carmen Nieves
- Martin Rebeca Schubert
- Pascua Asenjo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2178 , F 173, S 8, H TF 25831, I/A 6 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-9-38
Empresa: CLAVIJO RODRIGUEZ AUDITORES SL
Apoderado Solidario
- Baez Hernandez Carmen Nieves
- Martin Rebeca Schubert
- Monasterio Nuñez Humberto
- Pascua Asenjo Ivan
- Pascua Asenjo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2178 , F 172, S 8, H TF 25831, I/A 3 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-38
Información de BAEZ HERNANDEZ CARMEN NIEVES
Mostramos los datos de BAEZ HERNANDEZ CARMEN NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAEZ HERNANDEZ CARMEN NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos