BAEZ CARDONA ISABEL VANESSA
Informe ejecutivo de BAEZ CARDONA ISABEL VANESSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAEZ CARDONA ISABEL VANESSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYUDAS HIDRAULICAS SERVICIO ASISTENCIA TECNICA SL | Apoderado | 20/01/2021 |
VINCULACIONES DE BAEZ CARDONA ISABEL VANESSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAEZ CARDONA ISABEL VANESSA
Empresa: KINTASUR BUS SL
Administrador Unico
- Baez Cardona Isabel Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2276 , F 184, S 8, H GC 58804, I/A 2 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-35
Apoderado
- Baez Cardona Isabel Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881 , F 99, S 8, H GC 40056, I/A 9 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-35
Empresa: KINTASUR BUS SL
Administrador Unico
- Baez Cardona Isabel Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 99, S 8, H TF 52622, I/A 13 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-38
Empresa: KINTASUR BUS SL
Administrador Solidario
- Baez Cardona Isabel Vanessa
- Baez Cardona Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 99, S 8, H TF 52622, I/A 13 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-38
Empresa: KINTASUR BUS SL
Administrador Solidario
- Baez Cardona Isabel Vanessa
- Baez Cardona Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 98, S 8, H TF 52622, I/A 12 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-38
Información de BAEZ CARDONA ISABEL VANESSA
Mostramos los datos de BAEZ CARDONA ISABEL VANESSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAEZ CARDONA ISABEL VANESSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos