BAENA TALAVERA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de BAENA TALAVERA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE BAENA TALAVERA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URCA UNIDAD DE RADIOLOGIA CARDIOVASCULAR ANDALUZA SA | Administrador Solidario | 07/03/2024 | |
SANATORIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD DE GRANADA SA | Apoderado Solidario | 31/03/2021 | |
SANATORIO VIRGEN DEL MAR-CRISTOBAL CASTILLO SA | Apoderado Solidario | 19/03/2021 | |
VITHAS SANIDAD MALAGA INTERNACIONAL SL | Apoderado Solidario | 27/06/2018 | |
URCA UNIDAD DE RADIOLOGIA CARDIOVASCULAR ANDALUZA SA | Apoderado Solidario | 14/03/2018 | |
XANIT HEALTH CARE MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 12/11/2014 |
VINCULACIONES DE BAENA TALAVERA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAENA TALAVERA JOSE MARIA
Administrador Solidario
- Baena Talavera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6105, L 5012, F 187, S 8, H MA 21941, I/A 43 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-29
Empresa: CLINICAS RINCON TELRADS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Baena Talavera Jose Maria
- Rodenas Biel Jose Antonio
- Rodriguez Bernabe Jesus
- VITHAS SANIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5816, L 4723, F 64, S 8, H MA121398, I/A 18 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-29
Empresa: CLINICA RINCON SPORT SL
Apoderado Solidario
- Baena Talavera Jose Maria
- Martinez Abasolo Maria Luisa
- Mata Garcia Del Valle Iciar
- Rodenas Biel Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5959, L 4866, F 170, S 8, H MA 97565, I/A 27 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-29
Apoderado Solidario
- Baena Talavera Jose Maria
- Mengibar Torres Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 56, S 8, H GR 3484, I/A 91 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-18
Apoderado Solidario
- Baena Talavera Jose Maria
- Mengibar Torres Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2048 , F 58, S 8, H AL 2674, I/A 72 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-04
Empresa: CLINICAS RINCON TELRADS SL
Apoderado
- Baena Talavera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5227, L 4134, F 177, S 8, H MA121398, I/A 7 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-29
Apoderado Solidario
- Baena Talavera Jose Maria
- Mengibar Torres Maria Mercedes
- Rodenas Biel Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5676, L 4583, F 177, S 8, H MA100226, I/A 32 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-29
Apoderado Solidario
- Baena Talavera Jose Maria
- Mengibar Torres Maria Mercedes
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5676, L 4583, F 177, S 8, H MA100226, I/A 32 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-29
Apoderado Solidario
- Baena Talavera Jose Maria
- Mengibar Torres Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3487, L 2399, F 179, S 8, H MA 21941, I/A 22 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-29
Empresa: AMBULANCIAS AXARQUIA SL
Apoderado
- Baena Talavera Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245, L 1158, F 50, S 8, H MA 34199, I/A 12 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-29
VER MAS ACTOS
Información de BAENA TALAVERA JOSE MARIA
Mostramos los datos de BAENA TALAVERA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAENA TALAVERA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos