BAENA ROMERO ELENA
Informe ejecutivo de BAENA ROMERO ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE BAENA ROMERO ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BBVA EMPLEO VEINTIDOS FP | Miem.Com.Ctr | 17/07/2015 | |
CATERING BOUTIQUE SL | Socio Unico | 06/11/2013 | |
CATERING BOUTIQUE SL | Administrador Unico | 06/11/2013 |
VINCULACIONES DE BAENA ROMERO ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAENA ROMERO ELENA
Empresa: ZAHARA PURA SL
Liquidador
- Baena Romero Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 218, S 8, H CA 50728, I/A 3 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-11
Empresa: ZAHARA PURA SL
Administrador Unico
- Baena Romero Elena
Liquidador
- Baena Romero Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 218, S 8, H CA 50728, I/A 3 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-11
Empresa: ZAHARA PURA SL
Administrador Unico
- Baena Romero Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 216, S 8, H CA 50728, I/A 1 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-11
Empresa: BBVA EMPLEO VEINTIDOS FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27500 , F 156, S 8, H M 495502, I/A 2 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-28
Empresa: BBVA EMPLEO VEINTIDOS FP
Miem.Com.Ctr
- Baena Romero Elena
- Duran Ayo Joaquin
- Moran De La Fuente Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27500 , F 156, S 8, H M 495502, I/A 2 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-28
Empresa: CATERING BOUTIQUE SL
Administrador Unico
- Baena Romero Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5765 , F 206, S 8, H SE 98992, I/A 1 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-41
Empresa: CATERING BOUTIQUE SL
Socio Único
- Baena Romero Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5765 , F 206, S 8, H SE 98992, I/A 1 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-41
Empresa: AYNOVA SA
Apoderado
- Baena Romero Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5510 , F 206, S 8, H SE 13399, I/A 53 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-41
Apoderado
- Baena Romero Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4298 , F 16, S 8, H SE 42994, I/A 22 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-41
Empresa: CANAL SUR TELEVISION SA
Apoderado
- Baena Romero Elena
- Guillen Mariscal Jose Maria
- Utrera Vinuesa Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5111 , F 211, S 8, H SE 8282, I/A 58 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-41
VER MAS ACTOS
Información de BAENA ROMERO ELENA
Mostramos los datos de BAENA ROMERO ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAENA ROMERO ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos