BAENA PEDROSA SANTIAGO
Informe ejecutivo de BAENA PEDROSA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BAENA PEDROSA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATIXIS PARTNERS IBERIA SA | Consejero Delegado | 18/09/2023 | |
NATIXIS PARTNERS IBERIA SA | Apoderado | 25/02/2022 | |
NATIXIS PARTNERS IBERIA SA | Consejero | 09/07/2021 | |
ASTONDO CAPITAL SL | Administrador Solidario | 24/06/2016 |
VINCULACIONES DE BAENA PEDROSA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAENA PEDROSA SANTIAGO
Empresa: NATIXIS PARTNERS IBERIA SA
Consejero Delegado
- Baena Pedrosa Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45590 , F 41, S 8, H M 303245, I/A 39 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
Empresa: NATIXIS PARTNERS IBERIA SA
Apoderado
- Baena Pedrosa Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28829 , F 200, S 8, H M 303245, I/A 36 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Empresa: NATIXIS PARTNERS IBERIA SA
Consejero
- Baena Pedrosa Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28829 , F 200, S 8, H M 303245, I/A 35 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-28
Empresa: ASTONDO CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Baena Pedrosa Santiago
- Uria Diez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34871 , F 121, S 8, H M 627187, I/A 1 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Información de BAENA PEDROSA SANTIAGO
Mostramos los datos de BAENA PEDROSA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAENA PEDROSA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos