BAENA MURIEL FRANCISCO
Informe ejecutivo de BAENA MURIEL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAENA MURIEL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESDEVA GRUPO SL | Socio Unico | 22/04/2022 | |
GESDEVA GRUPO SL | Administrador Unico | 22/04/2022 | |
GESTION DE VACIOS SL | Administrador Unico | 02/07/2015 |
VINCULACIONES DE BAENA MURIEL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAENA MURIEL FRANCISCO
Empresa: TUTONER SL
Administrador Unico
- Baena Muriel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228, L 791, F 172, S 8, H CS 22522, I/A 5 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-12
Empresa: GESDEVA GRUPO SL
Administrador Unico
- Baena Muriel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868, L 1428, F 71, S 8, H CS 45305, I/A 1 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-12
Empresa: GESDEVA GRUPO SL
Socio Único
- Baena Muriel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868, L 1428, F 71, S 8, H CS 45305, I/A 1 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-12
Empresa: GESTION DE VACIOS SL
Administrador Unico
- Baena Muriel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619, L 1181, F 8, S 8, H CS 35323, I/A 2 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-12
Empresa: GESTION DE VACIOS SL
Administrador Mancomunado
- Baena Muriel Francisco
- Montoliu Villalba Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619, L 1181, F 8, S 8, H CS 35323, I/A 2 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-12
Empresa: GESTION DE VACIOS SL
Administrador Mancomunado
- Baena Muriel Francisco
- Montoliu Villalba Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619, L 1181, F 7, S 8, H CS 35323, I/A 1 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-12
Información de BAENA MURIEL FRANCISCO
Mostramos los datos de BAENA MURIEL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAENA MURIEL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos