BAENA LOPEZ MARIA
Informe ejecutivo de BAENA LOPEZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAENA LOPEZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOCARES BAENA SL | Administrador Solidario | 11/07/2019 |
VINCULACIONES DE BAENA LOPEZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAENA LOPEZ MARIA
Empresa: AUTOCARES BAENA SL
Administrador Solidario
- Baena Lopez Maria
- Lopez Contreras Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 173, S 8, H GR 49611, I/A 3 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-18
Empresa: AUTOCARES BAENA SL
Administrador Unico
- Baena Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 173, S 8, H GR 49611, I/A 3 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-18
Empresa: AUTOCARES BAENA SL
Administrador Unico
- Baena Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 173, S 8, H GR 49611, I/A 2 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-18
Empresa: AUTOCARES BAENA SL
Administrador Solidario
- Baena Lopez Maria
- Lopez Contreras Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 173, S 8, H GR 49611, I/A 2 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-18
Empresa: AUTOCARES BAENA SL
Administrador Solidario
- Baena Lopez Maria
- Lopez Contreras Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 173, S 8, H GR 49611, I/A 1 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-18
Empresa: TV. CS RETRANSMISIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baena Lopez Maria
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921, L 486, F 147, S 8, H CS 13511, I/A 14 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-12
Empresa: TV. CS RETRANSMISIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baena Lopez Maria
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921, L 486, F 145, S 8, H CS 13511, I/A 12 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-12
Información de BAENA LOPEZ MARIA
Mostramos los datos de BAENA LOPEZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAENA LOPEZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos