BAENA FRANCOY EVA MARIA
Informe ejecutivo de BAENA FRANCOY EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAENA FRANCOY EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VISION EUROPA AUDIOVISUAL SL | Administrador Unico | 10/01/2017 | |
DISTRIBUCIONES AUDIOVISUALES VISION EUROPA SL | Administrador Unico | 20/04/2015 | |
DISTRIBUCIONES AUDIOVISUALES VISION EUROPA SL | Apoderado | 25/06/2012 |
VINCULACIONES DE BAENA FRANCOY EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAENA FRANCOY EVA MARIA
Empresa: VISION EUROPA AUDIOVISUAL SL
Administrador Unico
- Baena Francoy Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35479 , F 160, S 8, H M 637727, I/A 1 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Empresa: ASERVA SL
Administrador Unico
- Baena Francoy Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13204 , F 79, S 8, H M 143304, I/A 10 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
Empresa: BRUBA PRODUCCIONES SL
Apoderado Solidario
- Baena Francoy Eva Maria
- Miranda Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 92, S 8, H M 119419, I/A 12 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
Empresa: BRUBA PRODUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Baena Francoy Eva Maria
- Miranda Linda-lucrecia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 91, S 8, H M 119419, I/A 11 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-28
Administrador Unico
- Baena Francoy Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19697 , F 83, S 8, H M 139625, I/A 10 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
Empresa: ASERVA SL
Administrador Unico
- Baena Francoy Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13204 , F 79, S 8, H M 143304, I/A 8 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
Empresa: BRUBA PRODUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Baena Francoy Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 91, S 8, H M 119419, I/A 10 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
Empresa: BRUBA PRODUCCIONES SL
Apoderado Solidario
- Baena Francoy Eva Maria
- Miranda Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 91, S 8, H M 119419, I/A 9 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-28
Apoderado
- Baena Francoy Eva Maria
- Baena Francoy Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19697 , F 78, S 8, H M 139625, I/A 8 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Información de BAENA FRANCOY EVA MARIA
Mostramos los datos de BAENA FRANCOY EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAENA FRANCOY EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos